SPD |
Wirtschaftsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 14.10.2004 | 17.06.2014 | von 14.10.2004 bis 17.06.2014 |
Wirtschaftsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Wahlausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Beisitzerin (stellv.) | Beisitzerin (stellv.) | 01.09.1998 | 11.11.2009 | von 01.09.1998 bis 11.11.2009 |
Wahlausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 01.03.2018 | 04.07.2018 | von 01.03.2018 bis 04.07.2018 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 24.04.1997 | 28.10.2009 | von 24.04.1997 bis 28.10.2009 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied | Mitglied | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Verbandsversammlung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
|
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Rechnungsprüfungsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 01.10.1999 | 01.11.2004 | von 01.10.1999 bis 01.11.2004 |
VHS-Zweckverband Kamen-Bönen - Arbeitsgemeinschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 11.11.2009 | 17.06.2014 | von 11.11.2009 bis 17.06.2014 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
TECHNOPARK Kamen GmbH - Aufsichtsrat | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied | Mitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 |
|
SPD-Fraktion | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 12.01.1995 | 02.11.2020 | von 12.01.1995 bis 02.11.2020 |
SPD |
Sparkassenzweckverband des Kreises Unna, der Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen, der Stadt Fröndenberg und der Gemeinde Holzwickede - Verbandsversammlung | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied | Mitglied | 01.01.2013 | 02.11.2020 | von 01.01.2013 bis 02.11.2020 |
Sachverständige |
Sozial-, Teilhabe-, Generationen- und Familienausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Sachverständige (stellv.) | Sachverständige (stellv.) | 12.04.2021 | | von 12.04.2021 |
SPD |
Schul- und Sportausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 01.10.1999 | 19.11.2003 | von 01.10.1999 bis 19.11.2003 |
Schul- und Sportausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.11.2003 | 13.10.2004 | von 20.11.2003 bis 13.10.2004 |
Schul- und Sportausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Rat der Stadt Kamen | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.01.1995 | 02.11.2020 | von 12.01.1995 bis 02.11.2020 |
Planungs- und Umweltausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD sachkundiger Bürger (stellv.) | sachkundiger Bürger (stellv.) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Partnerschaftsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 29.10.2009 | 17.06.2014 | von 29.10.2009 bis 17.06.2014 |
Partnerschaftsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Mobilitäts- und Verkehrsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 |
Kulturausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Kreistagsmitglieder aus Kamen |
Kreistag | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | 02.11.2020 | von 01.06.2014 bis 02.11.2020 |
Vom Rat gewählte Vertreterinnen und Vertreter |
Kamener Betriebsführungsgesellschaft mbH (KBG) - Aufsichtsrat | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Mitglied (stellv.) | Mitglied (stellv.) | 01.10.1999 | 17.06.2014 | von 01.10.1999 bis 17.06.2014 |
SPD |
Jugendhilfeausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 02.02.1995 | 28.10.2009 | von 02.02.1995 bis 28.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 31.01.1995 | 28.10.2009 | von 31.01.1995 bis 28.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 02.11.2020 | von 29.10.2009 bis 02.11.2020 |
Gleichstellungsbeirat | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 13.10.2004 | von 01.10.1999 bis 13.10.2004 |
Gleichstellungsbeirat | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.11.2009 | 06.12.2017 | von 12.11.2009 bis 06.12.2017 |
Gleichstellungsbeirat | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 1. stellv. Ausschussvorsitzende | 06.12.2017 | 31.10.2020 | von 06.12.2017 bis 31.10.2020 |
Familien-, Sozial- und Generationenausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 18.06.2014 | 31.10.2020 | von 18.06.2014 bis 31.10.2020 |
Familien- und Sozialausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 28.10.2009 | von 01.10.1999 bis 28.10.2009 |
Betriebsausschuss | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ratsmitglied (stellv.) | Ratsmitglied (stellv.) | 03.05.2006 | 28.10.2009 | von 03.05.2006 bis 28.10.2009 |
Behindertenbeirat | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft | SPD / Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | 26.09.1995 | 02.11.2020 | von 26.09.1995 bis 02.11.2020 |